Kwestionariusz ewidencyjny krypt. "Capri" dot. Wiadrowski Józef, imię ojca: Piotr, ur. 18-03-1933 r. Kontrola operacyjna prowadzona w celu poznania charakteru kontaktów figuranta z obywatelami RFN
Wyniki wyszukiwania 1421 - 1430 z 2781603
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. "Żniwa" dot. Kuryłowicz Marian, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1951 r. Kontrola operacyjna podejrzanego o celowe uszkodzenie kombajnu "Bizon" w Ośrodku Rolnym w Długoborze pow. Braniewo
Teczka ewidencji operacyjnej na księdza dot. Maciąg Ryszard, imię ojca: Józef, ur. 04-12-1948/04-11-1948 r.
Teczka ewidencji operacyjnej na księdza dot. Zarzecki Piotr, imię ojca: Franciszek, ur. 19-04-1949/20-06-1949 r.
Akt Pojedynczego Rozpracowania krypt. "Pomagier" dot. Markowski Kazimierz, imię ojca: Kazimierz, ur. 02-01-1913/15-01-1913 r. Kontrola operacyjna szefa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, podejrzanego o kontakt z osobami, które zostały aresztowane przez MBP jako rezydenci siatki wywiadowczej kierowanej przez Olechnowicz Antoni ps. "Krzysztof"
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. "Transmisja" dot. Duszyński Henryk, imię ojca: Jan, ur. 30-10-1951 r. prowadzona w celu wykrycia sprawcy uszkodzenia maszyn i urządzeń w PGR Patryki pow. Olsztyn
Teczka ewidencji operacyjnej na księdza dot. Zarzecki Piotr, imię ojca: Franciszek, ur. 19-04-1949/20-06-1949 r.
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. "Transmisja" dot. Duszyński Henryk, imię ojca: Jan, ur. 30-10-1951 r. prowadzona w celu wykrycia sprawcy uszkodzenia maszyn i urządzeń w PGR Patryki pow. Olsztyn
Kwestionariusz ewidencyjny krypt. "Kierownik" dot. Scholz Hans Joachim Ginter/Günther, ur. 09-01-1929 r. Kontrola operacyjna właściciela biura podróży w RFN, wielokrotnie przebywającego w Polsce
Akt Pojedynczego Rozpracowania krypt. "Pomagier" dot. Markowski Kazimierz, imię ojca: Kazimierz, ur. 02-01-1913/15-01-1913 r. Kontrola operacyjna szefa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, podejrzanego o kontakt z osobami, które zostały aresztowane przez MBP jako rezydenci siatki wywiadowczej kierowanej przez Olechnowicz Antoni ps. "Krzysztof"