Akta osobowe funkcjonariusza SW: Andrzej Mazur, imię ojca: Józef, ur. 31-07-1953 r.
Wyniki wyszukiwania 31 - 40 z 233
Akta o wydanie książeczki żeglarskiej o sygnaturze HA: Zygmunt Mazur, imię ojca: Andrzej, ur. 17-04-1951 r.
Akta o wydanie książeczki żeglarskiej o sygnaturze H: Andrzej Mazur, imię ojca: Henryk, ur. 14-01-1947 r.
Akta w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie dot. Andrzej Mazur, imię ojca: Franciszek, ur. 24-10-1909 r., skazanego dn. 31-03-1952 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie - sygn. Sr. 91/52.
Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 31-03-1952 r., sygn. Sr. 91/52 dot. Andrzej Mazur, imię ojca: Franciszek, ur. 24-10-1909 r.
Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 24-09-1947 r., sygn. Sr. 618/47 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Jaśle Wydział Zamiejscowy w Sanoku z dnia 06-02-1948 r., sygn. K. 99/47, dot. Andrzej Mazur, imię ojca: Kazimierz, ur. 07-07-1922 r.
Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 24-09-1947 r., sygn. Sr. 618/47 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Jaśle Wydział Zamiejscowy w Sanoku z dnia 06-02-1948 r., sygn. K. 99/47, dot. Andrzej Mazur, imię ojca: Kazimierz, ur. 07-07-1922 r.
Akta w sprawie: Stanisław Poleszek, imię ojca: Józef, ur. 05-12-1926 r., Andrzej Krzyżak, imię ojca: Jan, ur. 27-02-1919 r., Mieczysław Kaczor, imię ojca: Aleksander, ur. 22-05-1926 r., Mieczysław Mazur, imię ojca: Stanisław, ur. 01-05-1927 r., skazany wyrokiem sądu z dnia 13-12-1945 r. na mocy artykułów: 4, 9 i 12 Dekretu o Ochronie Państwa oraz 32 paragraf 2 i 57 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego oraz 257 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
Akta osobowe członka ORMO: Bolesław Mazur, imię ojca: Andrzej, ur. 06-11-1938 r.
Akta osobowe internowanego dot.: Mazur Andrzej Franciszek, imię ojca: Franciszek, ur. 19-11-1943 r., osadzonego pod zarzutem prowadzenia działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego na podstawie art. 42 Dekretu z dn. 12-12-1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, internowanego w dn. 17-12-1981 r. w Zakładzie Karnym w Iławie na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 609 z dn. 16-12-1981 r., zwolnionego w dn. 13-01-1982 r.