[Ewidencja członków zwolnionych ze służby w SS (Warnkartei) - zarządzenie, meldunki o zwolnionych członkach SS]
Read more Read lessResults 58881 - 58890 of 59591
Materiały dotyczące osoby podejrzanej o naruszenie ustawy o ochronie krwi niemieckiej: Lewandowska Walentyna, imię ojca: Jan, data urodzenia: 12-02-1926
Read more Read lessSchöninger Maximilian, 10.3.09, SS-Ustuf.(F), Eig. Stelle VIII [Akta personalne: Maximilian Schöninger, ur. 10-03-1909 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Untersturmführer (F), odkomenderowany od dnia 19-02-1942 r. do służby w placówce Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS we Wrocławiu jako Eignungsprüfer]
Read more Read lessSchersch Lothar, 21.XII.20, SS-Ustuf., RuS Südost [Akta personalne: Lothar Horst Schersch, ur. 21-12-1920 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Untersturmführer, odkomenderowany od dnia 01-05-1942 r. do służby w placówce Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS w Bytomiu]
Read more Read lessVetter Ernst, SS-Uscha., 27.3.21, I.d.O. [Akta personalne: Ernst Vetter, ur. 27-03-1921 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Unterscharführer, odkomenderowany od dnia 12-11-1943 r. do służby w placówce Inspektora Policji Porządkowej (Der Inspekteur der Ordnungspolizei - IdO) we Wrocławiu]
Read more Read lessReichert Richard, geb. 24.11.97, Pol. Obw. d. Res., SS-Oberabschnitt Südost [Akta personalne: Richard Reichert, ur. 24-11-1897 r., funkcjonariusz żandarmerii w rezerwie w stopniu Oberwachtmeister, skierowany do służby w Nadokręgu SS Południe-Wschód]
Read more Read less[Korespondencja personalna w sprawie zwolnień z SS, przeniesień służbowych, kandydatów do SS]
Read more Read lessPischon Gerhard, SS-Uscha., geb. 2.10.20 [Akta personalne: Gerhard Pischon, ur. 02-10-1920 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Oberscharführer, odkomenderowany od dnia 01-01-1942 r. do służby w placówce Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny we Wrocławiu]
Read more Read less[Akta personalne: Ernst Petermann, ur. 18-06-1922 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Oberscharführer]
Read more Read lessNaumann Hans, 2.XI.1924, SS-Strm., Res. Laz. III, Fürsorge [Akta personalne: Hans Naumann, ur. 02-11-1924 r., członek Waffen-SS w stopniu SS-Sturmmann, współpracownik Wydziału Opieki w Lazarecie Rezerwowym III]
Read more Read less