Disziplinar-Sache: Pernak Bruno, SS-Dienstgrad: SS-Oberscharf., SS-Nr.: 18287, SS-Einheit: SS-Sturm 4/70 wegen: Vorgänge in Liegnitz am 1.5.36 [Sprawa dyscyplinarna: Bruno Hans Vallentin Pernak, ur. 08-02-1904 r., członek SS w stopniu SS-Oberscharführer (Nr SS: 18287) w 4 Kompanii 70 Pułku SS (SS-Sturm 4/70 SS-Standarte), oskarżony o udział w zajściach w Legnicy 01-05-1936 r.]
Read more Read lessResults 53791 - 53800 of 59592
Pernack Bruno [Sprawa dyscyplinarna: Bruno Hans Vallentin Pernak, ur. 08-02-1904 r., członek SS w stopniu SS-Oberscharführer (Nr SS: 18287) w 4 Kompanii 70 Pułku SS (SS-Sturm 4/70 SS-Standarte), oskarżony o udział w zajściach w Legnicy 01-05-1936 r.]
Read more Read lessSS-Oberscharführer Pätzold, 18305, 6/8 [Sprawa dyscyplinarna: Alfred Pätzold, ur. 13-03-1889 / 23-03-1889 r., członek SS w stopniu SS-Oberscharführer w 6 Kompanii 8 Pułku SS, oskarżony o szantaż]
Read more Read lessPabst [Sprawa dyscyplinarna: Kurt Pabst, ur. 23-12-1921 r., członek SS w stopniu SS-Bewerber w 2 Kompanii 10 Batalionu Saperów SS (SS-Sturm 2/Pi/10), oskarżony o szkodliwą dla SS postawę]
Read more Read less[Sprawa dyscyplinarna: Fritz Konietzky, członek SS, odbywający służbę w Nadokręgu SS Południe-Wschód]
Read more Read less[Sprawa dyscyplinarna: Edmund Klose, ur. 09-03-1913 r., członek SS w stopniu SS-Staffelmann w 12 Kompanii 8 Pułku SS (12/8 SS-Standarte), oskarżony o utrzymywanie niedozwolonych kontaktów z Polkami]
Read more Read lessHolzbewirtschaftung [Zarządzenia dotyczące realizacji przez NSDAP planu czteroletniego w zakresie gospodarowania drewnem]
Read more Read lessErteilung von Postvollmachten [Udzielanie pełnomocnictw do kont bankowych oraz pocztowych kont czekowych - pełnomocnictwa, odnośna korespondencja]
Read more Read less[Akta osobowe w sprawie uzyskania narodowości i obywatelstwa niemieckiego: Michael Austin, imię ojca: Georg, ur. 06-12-1895 r. - przesiedleniec z Litwy]
Read more Read lessDisziplinar-Sache: Landau Helmuth, SS-Dienstgrad: SS-Obersturmführer, SS-Nr.: 16726, SS-Einheit: Führer 1/70 SS-Standarte wegen: Trunkenheit und SS-schädigenden Verhaltens [Sprawa dyscyplinarna: Helmuth Landau, ur. 08-02-1906 r., członek SS w stopniu SS-Obersturmführer (Nr SS: 16726) dowódca 1 Kompanii 70 Pułku SS, oskarżony o nadużywanie alkoholu i szkodliwe dla wizerunku SS zachowanie]
Read more Read less